Führungswechsel bei der Software AG
Darmstadt, 28. November 2002 – Dr. Erwin Königs wird sein Amt als Vorsitzender des Vorstandes zum 30. November 2002 nied…
Darmstadt, 28. November 2002 – Dr. Erwin Königs wird sein Amt als Vorsitzender des Vorstandes zum 30. November 2002 nied…
Umstrukturierung des Unternehmens erschließt umfangreiche Synergien für Veranstaltungen und Medien. München, 27. Novem…
Nürnberg, 25.11.2002 - Richard Seibt übernimmt als erfahrener Manager im Software- und Service-Markt die Position des Vo…
Q3/2002-Bericht. Roding, 12. November 2002 - Die Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA (WKN 662720/ISIN DE0006627201), wel…
Alle, die sich mit Mikroelektronik beschäftigen, bewegt die Frage: Wie geht es weiter - können wir das exponentielle Wac…